KRS 0000013146
NIP5851378095
REGON19254556100000
NazwaALLIANZ EDUKACJA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaALLIANZ EDUKACJA
Data rejestracji 21 maj 2001 (23 lata temu) 21 maj 2001
Data usunięcia 25 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RODZINY HISZPAŃSKICH, 1, WARSZAWA, 02-685, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2010000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2010000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1340
Dane podatkowe
NIP 5851378095
data rejestracji 01 sty 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUDOROTA IZABELA GÓRECKA
Beneficjent
ŁUKASZ SŁAWOMIR BĄBOL
Beneficjent
DOROTA IZABELA GÓRECKA
reprezentant
IDALIA BABIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-21
2006-11-14
RYSZARD BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-21
2002-10-18
MAGDALENA ANNA JANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2006-11-14
SŁAWOMIR MARCIN CHWIERUT
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2006-11-14
WITOLD STANISŁAW JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-15
2015-03-17
VEIT VALENTIN STUTZ
Członek Organu Nadzoru
2016-01-13
2018-11-05
GRZEGORZ JAN KULIK
Członek Organu Nadzoru
2016-07-19
2018-11-05
MATTHIAS FLORIANUS PAUL BALTIN
Członek Organu Nadzoru
2018-11-05
2023-09-25
MAREK MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-14
2008-07-24
RADOSŁAW KAZIMIERZ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-14
2023-09-25
MARCIN TYLECKI
Prokurent
2014-04-14
2023-09-25
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PROKURENTEM
IZABELA MARTA JAROSZ
Prokurent
2014-07-18
2016-01-13
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PROKURENTEM
DOROTA IZABELA GÓRECKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ŁUKASZ SŁAWOMIR BĄBOL
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
KATARZYNA DYŁOŻYŃSKA KALINOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-14
2014-03-03
BARBARA HANNA KOPER OCHELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-14
2013-11-13
GRZEGORZ WOJCIECH KRAWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-13
2014-03-03
GRZEGORZ WOJCIECH KRAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2014-03-03
2016-02-18
RAFAŁ MARIAN JĘDRZEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-15
2016-01-13
MARCIN ARTUR GÓRAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-13
2017-03-13
WALDEMAR SKOWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-21
2006-06-30
DAWID SOKOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-30
2006-11-14
MARCIN ARTUR GÓRAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-14
2015-05-15
PRZEMYSŁAW KRYSPIN RYBARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-29
2014-04-14
2001-05-21
2006-11-14
CENTRUM SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWE "ZALEW" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-21
2002-10-25
SOBIESKIEGO, 29, SOPOT, 81-751, SOPOT, POLSKA
2002-10-25
2006-11-14
GŁÓWNA, 1, RYNIA, 05-127, BIAŁOBRZEGI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie