KRS 0000224134
Nazwa"WIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIR
Data rejestracji 21 gru 2004 (20 lat temu) 21 gru 2004
Data usunięcia 06 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYSIŃSKA, 16, WARSZAWA, 04-617, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #72 INFORMATYKA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #6322D DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWALEONARD WŁADZIMIERZ ZABIELSKI
Wspólnik
2004-12-21
2007-12-06
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁOTYCH
DAWID SOKOŁOWSKI
Likwidator
2007-03-27
2007-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO
LEONARD WŁODZIMIERZ ZABIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-21
2007-03-27
DAWID SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-21
2006-12-08
MACIEJ ŁUKASZ ZABIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-21
2007-03-27
2004-12-21
2007-03-27
WIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie