KRS 0000248784
NIP7393534310
REGON28009195900000
Nazwa"PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLUS
Data rejestracji 12 sty 2006 (19 lat temu) 12 sty 2006
Data usunięcia 26 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BUKOWIŃSKA, 22, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393534310
data rejestracji 30 lis 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHDAWID SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2006-10-31
2007-12-10
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ JACEK KACZMARSKI
Wspólnik
2006-10-31
2020-02-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-10-31
2020-02-26
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ
01583848000000
ANDRZEJ URBANOWICZ
Wspólnik
2006-01-12
2006-10-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
MACIEJ DOMINIK MORAWSKI
Wspólnik
2006-10-31
2012-07-03
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
Likwidator
2018-03-21
2020-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
MACIEJ DOMINIK MORAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-12
2012-07-03
DAWID SOKOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-31
2008-10-01
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-01
2018-03-21
2006-01-12
2018-03-21
"PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-12
2006-10-31
REYMONTA, 13, OLSZTYN, 10-333, OLSZTYN, POLSKA
2006-10-31
2012-07-03
KRAKOWSKA, 11, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
2012-07-03
2018-10-23
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-23
2019-05-10
UL. WRÓBLA, 4, WARSZAWA, 02-726, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie