KRS 0000290604
NIP7010366309
REGON14131125100000
NazwaISABEAU-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaISABEAU-POLSKA
Data rejestracji 12 paź 2007 (17 lat temu) 12 paź 2007
Data usunięcia 31 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 17/19, WARSZAWA, 02-663, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010366309
data rejestracji 01 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEJAROSŁAW JAN BABIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
ISABEAU S.A.
Wspólnik
2007-10-12
2008-01-31
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-01-31
2015-04-02
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01583848000000
Wspólnik
2015-04-02
2017-03-23
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14127111000000
JAROSŁAW JAN BABIŃSKI
Wspólnik
2017-03-23
2023-01-31
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JAROSŁAW JAN BABIŃSKI
Prokurent
2008-01-31
2022-03-10
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
Likwidator
2022-03-10
2023-01-31
JAROSŁAW JAN BABIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW BOLESŁAW GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-12
2008-01-31
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-31
2022-03-10
2007-10-12
2022-03-10
"ISABEAU-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-12
2008-01-31
PANIEŃSKA, 9, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2008-01-31
2013-10-17
PIĘKNA, 31/37, WARSZAWA, 00-677, WARSZAWA, POLSKA
2013-10-17
2018-09-24
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2018-09-24
2019-05-11
UL. WRÓBLA, 4, WARSZAWA, 02-736, WARSZAWA, POLSKA
2019-05-11
2019-08-23
UL. BUKOWIŃSKA, 22, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie