KRS 0000386680
NIP5252507764
REGON14292133600000
NazwaPRIMA PASTA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRIMA PASTA
Data rejestracji 18 maj 2011 (13 lat temu) 18 maj 2011
Data usunięcia 09 mar 2018 09 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane podatkowe
NIP 5252507764
data rejestracji 01 cze 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAROSŁAW JAN BABIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW JAN BABIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
Prokurent
2011-05-18
2018-03-09
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA EWA SOKOŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-18
2018-03-09
DAWID SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-18
2018-03-09
WOJCIECH PAWEŁ KRÓLAK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-18
2018-03-09
JAROSŁAW JAN BABIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI, NIŻ PREZES CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN INNY, NIŻ PREZES CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
JAROSŁAW JAN BABIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-18
2018-03-09
ROBERT JANUSZ SOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-18
2013-07-18
2011-05-18
2018-03-09
SPÓŁKA AKCYJNA
2011-05-18
2018-03-09
PRIMA PASTA SPÓŁKA AKCYJNA
2011-05-18
2018-03-09
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2015-07-13
2018-03-09
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2011-05-18
2018-03-09
5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2011-05-18
2018-03-09
5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
2011-05-18
2018-03-09
5630Z - PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
2011-05-18
2018-03-09
472 - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1433-SEE-2.711.3081.2022
0022-09-16
2023-01-05
1372.89 PLN
1472-723.27858.2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-2.711.3083.2022
0022-09-16
2023-01-05
510.73 PLN
1433-723.524860.2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-2.711.3085.2022
0022-09-16
2023-01-05
237.94 PLN
411/B/TW/2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
GKm 42/21
2021-12-03
2024-03-06
2364.34 PLN
XVI GNc 8149/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dominik Daniłowicz Kancelaria Komornicza nr IX w Warszawie
Km 1886/21
2021-12-15
2023-08-17
3377.23 PLN
VI Nc-e 941179/21, VI Nc-e 941179/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Ewa Marta Rusak Kancelaria Komornicza nr VIII w Otwocku
Km 207/21
2022-12-27
2024-01-18
18438.95 PLN
VI Nc-e 1920557/20, VI Nc-e 1920557/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Agata Kozłowska Kancelaria Komornicza nr IV w Ząbkach
1433-SEE-2.711.3083.2022
0022-09-16
2023-01-05
1469.02 PLN
1433-723.524854.2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie