KRS 0000033745
REGON01634929100000
NazwaINVESCO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINVESCO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 29 gru 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16085300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7085300,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji160853
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMISTEVEN EDWARD MURRAY
Likwidator
2003-03-18
2004-05-14
JAROSŁAW MARIUSZ DUBIŃSKI
Likwidator
2004-05-14
2005-12-29
JAN RYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2005-12-29
RINO SCHENA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2001-11-29
WALDEMAR FRĄCKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2005-12-29
JERZY MICHAŁ UOGEL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2005-12-29
WILLIAM KLEH HUNTER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2001-11-29
JAROSŁAW MARIUSZ DUBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2003-03-18
MICHAEL HUNDALL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2005-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK JANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-28
2003-03-18
KRZYSZTOF ARNOLD SIKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-29
2003-03-18
STEVEN EDWARD MURRAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-28
2003-03-18
2001-08-28
2003-03-18
INVESCO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-28
2002-03-20
SKWER KSIĘDZA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, 9, WARSZAWA, 01-015, WARSZAWA, POLSKA
2002-03-20
2004-05-14
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie