KRS 0000029510
NIP9720858922
REGON63092165000000
NazwaPOLSKA FUNDACJA KAJAKOWA
Krótka nazwaPOLSKA KAJAKOWA
Data rejestracji 08 sie 2001 (23 lata temu) 08 sie 2001
Data usunięcia 22 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. FRANCISZKA FIRLIKA, 18A, POZNAŃ, 60-692, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJÓZEF BEJNAROWICZ
Likwidator
2019-05-23
2019-11-22
MAGDALENA BEJNAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2010-05-27
ANDRZEJ BOROWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2010-05-27
RAFAŁ MACIEJ PISZCZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2010-05-27
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2006-01-10
RYSZARD KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-27
2019-11-22
WACŁAW WŁADYSŁAW BIRECKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-02
2013-03-18
BOGUSŁAW JÓZEF POPIELA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-18
2016-06-22
KRZYSZTOF STANISŁAW RACUŁT
Członek Organu Nadzoru
2013-03-18
2016-06-22
JERZY KROTOSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-27
2019-11-22
JAROSŁAW PIOTR ŁABĘDZKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-27
2019-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JÓZEF BEJNAROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-08
2006-01-10
JÓZEF BEJNAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-01-10
2010-05-27
HALINA PIKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-08
2006-01-10
MARIA WRÓBLEWSKA
WICEPREZES
2010-05-27
2019-05-23
ANDRZEJ BOROWCZYK
PREZES
2010-05-27
2019-05-23
JERZY KRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-02
2014-04-17
ANDRZEJ KOSSOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-08
2010-05-27
2001-08-08
2009-07-29
POZNAŃSKA FUNDACJA KAJAKOWA
2001-08-08
2004-03-01
GRONOWA, 67, POZNAŃ, 61-655, POZNAŃ, POLSKA
2004-03-01
2010-05-27
OBORNICKA, 287, POZNAŃ, 60 - 691, POZNAŃ, POLSKA
2010-05-27
2017-03-03
OŚ. NA MURAWIE, 3C, POZNAŃ, 61-655, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie