KRS 0000293836
NIP5213467919
REGON14122433900000
NazwaYIELD ZIELONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaYIELD ZIELONY
Data rejestracji 28 lis 2007 (17 lat temu) 28 lis 2007
Data usunięcia 20 mar 2014 20 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZECZOTA, 6, WARSZAWA, 02-607, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMAWspólnik
2007-11-28
2008-03-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
01226787000000
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2008-03-27
2012-09-06
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51 000,00 ZŁOTYCH
141346611
Wspólnik
2012-09-06
2014-03-20
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
14274887200000
TADEUSZ DĘBICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-03
2012-09-06
TOMASZ TADEUSZ MŁYNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-03
2012-09-06
DOMINIK PIOTR PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-06
2014-03-20
TOMASZ MIASTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-06
2014-03-20
PRZEMYSŁAW GORZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-06
2014-03-20
MICHAEL GERHARD MÜLLER
Członek Organu Nadzoru
2009-11-20
2012-09-06
STANISŁAW ZBIGNIEW BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-20
2010-03-23
ZBIGNIEW ŚWIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2009-11-20
2011-10-03
JAROSŁAW SKORULSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-29
2011-10-03
MAGDALENA MATCZUK
Prokurent
2009-08-18
2009-11-20
PROKURA SAMODZIELNA
ADRIAN PIOTR KOŹMIŃSKI
Likwidator
2012-09-06
2014-03-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAGDALENA MATCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-20
2012-09-06
MAREK MIKUĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-28
2009-11-20
ZBIGNIEW ŚWIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-28
2009-11-20
WIESŁAW ANDRZEJ ZABOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-20
2011-10-03
MARCIN MICHAŁ TATARATA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-20
2010-03-23
LIDIA MARIA ORZECHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-23
2011-10-03
BOGUSŁAWA POTONIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-03
2012-09-06
PIOTR PODGÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-03
2012-09-06
2007-11-28
2012-09-06
ALLIANZ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-28
2012-09-06
RODZINY HISZPAŃSKICH, 1, WARSZAWA, 02-685, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie