KRS 0000564114
NIP7811911704
REGON36180620300000
NazwaMR SUB 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMR SUB 10
Data rejestracji 24 cze 2015 (9 lat temu) 24 cze 2015
Data usunięcia 12 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOŚCIELNA, 37, POZNAŃ, 60-537, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@MRSUB10.MRSUB.PL
Dane podatkowe
NIP 7811911704
data rejestracji 22 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH SOMERSKI
Beneficjent
MARCIN GRABOWSKI
Beneficjent
MARIA ŁUCJA BOGAJEWSKA
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ JAGODZIŃSKI
Beneficjent
MAREK MIKUĆ
Beneficjent
SGB FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2015-06-24
2023-05-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
146970018
WOJCIECH SOMERSKI
Beneficjent
ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM SGB FIZAN
MARCIN GRABOWSKI
Beneficjent
ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM SGB FIZAN
MARIUSZ JAGODZIŃSKI
Beneficjent
ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM SGB FIZAN
MAREK MIKUĆ
Beneficjent
ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM SGB FIZAN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ WŁADYSŁAW KOJAT
PREZES ZARZĄDU
2015-06-24
2016-03-04
DARIUSZ WŁADYSŁAW KOJAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-04
2016-07-20
KAROLINA NATALIA SZABELA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-24
2016-03-04
RAFAŁ ROCH ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-04
2018-10-23
MACIEJ PAWLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-23
2019-03-14
MARIA ŁUCJA BOGAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-03-14
2023-05-12
2015-06-24
2016-07-20
UL. JASIELSKA, 16A, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie