KRS 0000064743
REGON00217595600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "TELEFON 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "TELEFON 2000"
Data rejestracji 26 lis 2001 (23 lata temu) 26 lis 2001
Data usunięcia 29 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARTŁOMIEJA, 2, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2210000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJKAZIMIERZ SURMA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2007-10-11
WIESŁAW ZATORSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2008-12-12
MARIUSZ JAGODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2006-01-13
PIOTR PIÓRKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-17
2004-12-17
WIESŁAW PIOTR STRĄK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-17
2008-01-07
PIOTR CIOMPA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-13
2006-08-09
DOROTA KOSIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-09
2008-01-07
ANDRZEJ RÓŻAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2008-01-07
KATARZYNA BARBARA ŁUKASIK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-12
2012-10-29
SŁAWOMIR CHUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-09
2007-11-07
"TP INVEST"SP.Z O.O.
Wspólnik
2001-11-26
2015-05-29
1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.210.000,00 ZŁ
016230839
TOMASZ MICHAŁ WORONIECKI
Prokurent
2002-07-11
2002-08-28
ŁĄCZNA
PIOTR JANOWSKI
Prokurent
2002-07-11
2003-03-20
ŁĄCZNA
WITOLD JÓZEF MALISZEWSKI
Prokurent
2003-03-20
2004-11-05
ŁĄCZNA
ANNA CYNKIER
Prokurent
2005-08-09
2006-08-09
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DANUTA ZIELIŃSKA
Prokurent
2001-11-26
2002-12-09
ŁĄCZNA
DARIUSZ JACEK KOWALCZYK TOMERSKI
Likwidator
2012-10-31
2015-05-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ JERZY WORONIECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-26
2002-12-09
GRZEGORZ LEWANDOWSKI
WICEPREZES
2001-11-26
2002-07-11
MIROSŁAW KRZYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-09
2004-02-19
MIROSŁAW KRZYNA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-19
2006-08-09
MIROSŁAW KRZYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-09
2006-10-13
LESZEK STEFAN BRONIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-09
2005-06-16
ROBERT HOŁOWIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-19
2008-12-12
ARTUR SOCZEWICA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-09
2008-12-12
ARTUR SOCZEWICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-12
2009-01-16
ARTUR SOCZEWICA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-16
2009-05-14
2001-11-26
2012-10-31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "TELEFON 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie