KRS 0000033337
NIP5272066197
REGON01284417700000
Nazwa"MENNICA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMENNICA INVEST
Data rejestracji 06 sie 2001 (23 lata temu) 06 sie 2001
Data usunięcia 12 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1950000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIJAN WITOLD KORYCIŃSKI
Likwidator
2015-10-26
2016-12-12
MAŁGORZATA LIS WĄSOWSKA
Likwidator
2015-10-26
2016-12-12
HENRYK PRZYBYŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2003-07-14
WOJCIECH JĘDRZEJ STELMACH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2002-07-09
TADEUSZ WŁODZIMIERZ SWAT
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2002-07-09
DANUTA CIOSEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2002-07-09
WIESŁAW HUSZCZA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-06
2002-07-09
DARIUSZ KUCEL
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2003-07-14
ANDRZEJ KUK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2003-07-14
ZBIGNIEW JAKUBAS
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2003-08-19
JAN EDMUND GUZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2003-12-11
LESZEK KULA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2004-02-12
Wspólnik
2001-08-06
2016-12-12
3.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.950.000,00 ZŁOTYCH
01063593700000
ELŻBIETA FLORIAŃCZYK
Prokurent
2003-07-14
2003-12-11
ŁĄCZNA
ADRIAN SYLWESTER SĄCZEK
Prokurent
2003-12-11
2004-10-22
ŁĄCZNA
KATARZYNA WERONIKA ZIÓŁEK
Prokurent
2004-10-22
2004-12-07
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANTONI ZYGMUNT SOMKOWICZ
PREZES
2001-08-06
2003-02-18
JANUSZ CIESIELSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-08-06
2003-02-18
LESZEK ZYGMUNT GRZENDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2003-02-18
RADOSŁAW WOJCIECH BARTOSZEK
PREZES
2003-02-18
2003-07-14
PIOTR JANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-09
2003-07-14
MARIANNA EWA NOWAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-14
2004-10-22
TOMASZ REJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-22
2004-12-07
KATARZYNA WERONIKA ZIÓŁEK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-07
2006-02-21
ADRIAN SYLWESTER SĄCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-22
2004-12-07
JAN WITOLD KORYCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-21
2015-10-26
2001-08-06
2015-10-26
"MENNICA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-06
2002-10-02
WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-02
2003-05-09
SOLEC, 22, WARSZAWA, 00-410, WARSZAWA, POLSKA
2003-05-09
2004-10-22
ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
2004-10-22
2013-09-18
PERECA, 21, WARSZAWA, 00-958, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie