KRS 0000070270
REGON93107617500000
Nazwa"CENTRUM TELEMARKETINGOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM TELEMARKETINGOWE
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 16 mar 2006 16 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6420 TELEKOMUNIKACJA #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #747Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #922Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJULIA KRASKO SKIERKOWSKA
Wspólnik
2001-12-13
2003-12-16
2 UDZIAŁY PO 800 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600 ZŁOTYCH
CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.
Wspólnik
2001-12-13
2006-03-16
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁOTYCH
899221790
BEATA DOROTA FICHTNER WIELKOPOLAN
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2004-07-16
ANDRZEJ KRZYSZTOF LIPSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2004-07-16
DARIUSZ DZIAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2004-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z PREZESA I WICEPREZESÓW ZARZĄDU, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
MACIEJ WIELKOPOLAN
PREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2006-03-16
DOROTA LIPSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2003-07-16
JOLANTA IWONA WIĘCKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2004-07-16
ROBERT CIURASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2006-03-16
FRANCOIS LAURENT GUILLOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-16
2006-03-16
JEROME ROQUETTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-16
2006-03-16
PATRIC DUBREIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-16
2006-03-16
2001-12-13
2002-06-27
ARMII LUDOWEJ, 6, WARSZAWA, 00-571, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie