KRS 0000067285
NIP5260014042
REGON01014251900000
NazwaET SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaET SERVICE
Data rejestracji 17 gru 2001 (23 lata temu) 17 gru 2001
Data usunięcia 02 mar 2017 02 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-12-17
2009-11-17
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁOTYCH
01202445100000
Wspólnik
2001-12-17
2015-10-06
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
01097226700000
Wspólnik
2015-10-06
2017-03-02
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500.000 ZŁOTYCH
00822047400000
GRZEGORZ MAREK KACZOR
Prokurent
2010-07-29
2017-03-02
PROKURA ŁĄCZNA
JAKUB MARIAN MACH
Prokurent
2008-06-10
2011-01-26
ŁĄCZNA
PAWEŁ KRAJEWSKI
Prokurent
2001-12-17
2015-02-05
ŁĄCZNA
MAREK PIETRZAK
Prokurent
2003-07-25
2007-11-28
ŁĄCZNA
MONIKA LEPCZYŃSKA
Prokurent
2007-11-28
2015-02-05
ŁĄCZNA
JAROSŁAW SCHNEIDER
Prokurent
2007-07-17
2007-11-28
ŁĄCZNA
WOJCIECH NIEMOTKO
Prokurent
2007-09-14
2007-11-28
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
WOJCIECH PAPROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2011-01-26
WOJCIECH PAPROCKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-26
2015-01-27
MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2007-11-28
LUBOŠ SCHEINOST
PREZES ZARZĄDU
2015-01-27
2017-03-02
ADAM PAWEŁ KWIATKOWSKI
DYREKTOR CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-27
2017-03-02
PIOTR STANISŁAW SIWICKI
DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-26
2015-01-27
JAKUB MARIAN MACH
DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-26
2012-06-05
PIOTR STANISŁAW SIWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2011-01-26
ALEKSANDER JAKUB MĄCZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-25
2007-11-28
2001-12-17
2009-11-17
M&M SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-17
2008-12-22
SŁOMIŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-204, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie