KRS 0000425877
NIP5272679876
REGON14618842400000
NazwaTRANS2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANS2
Data rejestracji 03 lip 2012 (12 lat temu) 03 lip 2012
Data usunięcia 29 mar 2016 29 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄJAKUB PAPIS
Prokurent
2012-07-03
2013-08-29
ŁĄCZNA: 1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2) DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 3) DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MONIKA LEPCZYŃSKA
Prokurent
2012-07-03
2015-03-19
ŁĄCZNA: 1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2) DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 3) DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
GRZEGORZ MAREK KACZOR
Prokurent
2015-03-19
2016-03-29
PROKURA ŁĄCZNA
Wspólnik
2012-07-03
2013-02-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
01222112800000
WOJCIECH PAPROCKI
Wspólnik
2013-02-13
2015-03-19
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-02-13
2015-03-19
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
01156935500000
GEIS CARGO INTERNATIONAL LUXEMBURG G.M.B.H.
Wspólnik
2015-03-19
2015-09-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-09-21
2016-03-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
01097226700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DYREKTOREM - CZŁONKIEM ZARZĄDU, 2) DWAJ DYREKTORZY - CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 3) PREZES ZARZĄDU LUB DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 4) DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
DARIUSZ PIOTR WASILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-03
2013-02-13
WIKTOR PAPROCKI
DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-03
2015-03-19
MARTA MENDEL
DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-13
2015-03-19
MICHAL MARTINOVIČ
PREZES ZARZĄDU
2015-03-19
2016-03-29
LUBOŠ SCHEINOST
DYREKTOR CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-19
2016-03-29
ADAM PAWEŁ KWIATKOWSKI
DYREKTOR CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-19
2016-03-29
2012-07-03
2014-10-22
ERAZMA CIOŁKA, 16, WARSZAWA, 01-443, WARSZAWA, POLSKA
2014-10-22
2015-08-31
ERAZMA CIOŁKA, 13, WARSZAWA, 01-445, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie