KRS 0000002592
NIP5262325680
REGON01493063300000
NazwaET EUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaET EUROTERMINAL
Data rejestracji 05 mar 2001 (24 lata temu) 05 mar 2001
Data usunięcia 11 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres E. CIOŁKA, 13, WARSZAWA, 01-445, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1936000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1936000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1936
Dane kontaktowe
Email BIURO@ETEUROTERMINAL.COM
Dane podatkowe
NIP 5262325680
data rejestracji 30 lis 2003
status Czynny
22114010100000524834001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
49114010100000524834001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
92114010100000524834001004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA PANAS
zgłaszający - członek zarządu
GRAŻYNA DANUTA PAPROCKA
zgłaszający - członek zarządu
NILOUFAR SHERKATI
Beneficjent
1958-11-08
KATARZYNA AGNIESZKA SOKOŁOWSKA
Prokurent
2013-08-02
2020-12-11
PROKURA ŁĄCZNA
MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-05
2008-05-29
MARTA MENDEL
Członek Organu Nadzoru
2006-07-05
2020-12-11
INGO SEIFERT
Członek Organu Nadzoru
2006-07-05
2020-12-11
1965-08-01
WOJCIECH PAPROCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-05
2014-09-16
ALBERT MICHAEL
Członek Organu Nadzoru
2008-05-29
2020-12-11
WIKTOR PAPROCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-29
2010-06-11
ELNAS SHERKATI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-11
2020-12-11
GERARDO DI MANNO
Członek Organu Nadzoru
2014-09-16
2020-12-11
PAWEŁ MIROSŁAW KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-05
2008-05-29
NILOUFAR SHERKATI
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZ POSIADAJĄCY 42,86% W TRANSINVEST GROUP AG POSIADAJĄCA 100% W TRANINVEST HOLDING AG POSIADAJĄCA 100% W ROSENBERG PROPERTIES AG POSIADAJACA 100% W ET EUROTERMINAL SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRAŻYNA DANUTA PAPROCKA
PREZES ZARZĄDU
2001-03-05
2020-12-11
PAWEŁ KRAJEWSKI
DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-02
2015-08-25
ANNA PANAS
DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-25
2020-12-11
2001-03-05
2003-01-23
KOŹMIŃSKA, 9, WARSZAWA, 00-435, WARSZAWA, POLSKA
2003-01-23
2006-07-05
SŁOMIŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-204, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-05
2014-10-27
E.CIOŁKA, 16, WARSZAWA, 01-443, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie