KRS 0000175000
NIP5261645201
REGON01222112800000
NazwaREDET SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaREDET
Data rejestracji 15 paź 2003 (21 lat temu) 15 paź 2003
Data usunięcia 08 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres E. CIOŁKA, 13, WARSZAWA, 01-445, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 510000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 510000,00 PLN
Wartość nominalna akcji68,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7500
Dane kontaktowe
Email REDET@REDET.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5261645201
data rejestracji 01 paź 2003
status Czynny
11114010100000366846001011
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
87114010100000366846001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
38114010100000366846001010
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMGRAŻYNA DANUTA PAPROCKA
Beneficjent
WOJCIECH PAPROCKI
Beneficjent
GRAŻYNA DANUTA PAPROCKA
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR SIWICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2020-07-08
IZA LEBIODA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-11
2020-07-08
WOJCIECH PAPROCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-11
2020-07-08
STANISŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-11
2020-07-08
MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2008-01-11
ANNA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2020-07-08
ELŻBIETA PRZYSOWA CHODAŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2008-01-11
MACIEJ PAPROCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2008-01-11
GRAŻYNA DANUTA PAPROCKA
Prokurent
2003-10-15
2008-10-29
SAMOISTNA
GRZEGORZ MAREK KACZOR
Prokurent
2008-10-29
2020-07-08
SAMOISTNA
GRAŻYNA DANUTA PAPROCKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH PAPROCKI
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZ. W SPÓŁCE LOG.SP.Z O.O., POSIADAJĄCA 48,41% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM REDET SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PROKURENT SAMODZIELNIE
GRZEGORZ SZCZEPANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-15
2004-06-08
WŁADYSŁAW MIERZECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-01
2008-10-29
GRAŻYNA DANUTA PAPROCKA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-29
2020-07-08
ANDRZEJ SZKÓLSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-15
2005-04-01
2003-10-15
2006-07-05
CIOŁKA, 16, WARSZAWA, 01-443, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-05
2014-10-30
E.CIOŁKA, 16, WARSZAWA, 01-443, WARSZAWA, POLSKA
Platforma informatyczna B2B do współpracy z podmiotami korporacyjnymi w sieci dostaw
2 320 500,00 zł
986 212,50 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie