KRS 0000054298
NIP5240303412
REGON01202445100000
NazwaET MULTIMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaET MULTIMODAL
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 07 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6426000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAM&M MILITZER & MUNCH INTERNATIONAL HOLDING AG
Wspólnik
2001-10-22
2011-09-15
9.180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.426.000,00 ZŁOTYCH
LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-22
2009-12-11
1.377 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 963.900 ZŁOTYCH (DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE DZIWIĘĆSET ZŁOTYCH)
006224077
VERRET ENTERPRISES INC
Wspólnik
2011-09-15
2012-02-14
9 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.426.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-02-14
2013-06-07
9180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.426.000,00 ZŁ
01097226700000
ANNA KUCZEWSKA
Prokurent
2001-10-22
2009-09-22
ŁĄCZNA
PAWEŁ KRAJEWSKI
Prokurent
2001-10-22
2011-03-08
ŁĄCZNA
ANNA ELŻBIETA MAJEWSKA
Prokurent
2001-10-22
2011-09-15
ŁĄCZNA
ANDRZEJ SZKÓLSKI
Prokurent
2001-10-22
2006-02-23
ŁĄCZNA
ARTUR MAREK DUTKOWSKI
Prokurent
2001-10-22
2007-12-21
ŁĄCZNA
GRZEGORZ MAREK KACZOR
Prokurent
2007-01-05
2007-12-21
ŁĄCZNA
ANNA IRENA KONDRATOWICZ
Prokurent
2008-03-12
2013-06-07
ŁĄCZNA
JAKUB MARIAN MACH
Prokurent
2008-03-12
2009-12-29
ŁĄCZNA
ANNA GARWOLSKA
Prokurent
2011-09-15
2013-06-07
ŁĄCZNA
PAWEŁ KRAJEWSKI
Prokurent
2011-09-15
2013-06-07
ŁĄCZNA
MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2010-08-18
ENGELBERT WILHELM HEISER
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2009-04-20
INGO SEIFERT
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2009-10-30
1965-08-01
EWALD KAISER
Członek Organu Nadzoru
2009-04-20
2010-08-18
ALEXEI KOVALENKO
Członek Organu Nadzoru
2009-10-30
2010-08-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB DYREKTOREM-CZŁONKIEM ZARZĄDU, - DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DYREKTOREM - CZŁONKIEM ZARZĄDU, - DWAJ DYREKTORZY-CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU LUB DYREKTOR-CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ENGELBERT WILHELM HEISER
DYREKTOR GENERALNY
2001-10-22
2006-02-23
WOJCIECH PAPROCKI
DYREKTOR
2001-10-22
2006-02-23
WOJCIECH PAPROCKI
DYREKTOR, CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-23
2009-10-30
MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK
DYREKTOR
2001-10-22
2006-02-23
MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK
DYREKTOR, CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-23
2007-12-21
ALEKSANDER MĄCZKO
DYREKTOR, CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-23
2009-04-20
INGO SEIFERT
DYREKTOR, CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-23
2007-01-15
1965-08-01
GRZEGORZ MAREK KACZOR
DYREKTOR, CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-21
2010-01-14
GRZEGORZ MAREK KACZOR
DYREKTOR, CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-30
2011-10-14
GRZEGORZ MAREK KACZOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-14
2013-06-07
2001-10-22
2011-10-14
M&M MILITZER & MUENCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-22
2009-01-22
SŁOMIŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-204, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie