KRS 0000018652
NIP9510055594
REGON01096919900000
NazwaSTORMM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSTORMM
Data rejestracji 11 cze 2001 (23 lata temu) 11 cze 2001
Data usunięcia 21 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GOTARDA, 9, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25243310,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25243310,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25243310
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK ANDRZEJ OBRUSIEWICZ
Prokurent
2006-12-11
2007-03-29
PROKURA ŁĄCZNA
RAFAŁ PAWEŁ PIOTRKOWICZ
Prokurent
2009-02-20
2009-12-21
PROKURA ŁĄCZNA
RYSZARD KAZIMIERZ URBAN
Prokurent
2001-06-11
2002-09-19
ŁĄCZNA
MAREK WOJCIECH GŁUSZNIEWSKI
Prokurent
2001-06-11
2002-11-28
ŁĄCZNA
WOJCIECH ZBIGNIEW KOŁAKOWSKI
Prokurent
2001-06-11
2009-12-21
ŁĄCZNA
LESZEK ZBIGNIEW STARZYCKI
Prokurent
2001-06-11
2002-10-18
ŁĄCZNA
MICHAŁ SKIPIETROW
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2007-06-26
JERZY STANISŁAW SAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2007-06-26
ANDRZEJ ROCH DOBRUCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2007-06-26
WOJCIECH JĘDRZEJ STELMACH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2003-01-02
SŁAWOMIR WOJCIECH KRYSTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2002-06-13
HENRYK STANISŁAW PRZYBYŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2007-02-21
ZOFIA SZWED
Członek Organu Nadzoru
2003-01-02
2007-06-26
JANUSZ KONOPKA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-21
2009-02-20
ANDRZEJ MARTON
Członek Organu Nadzoru
2007-06-26
2009-12-21
KRZYSZTOF NIEBRZYDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-26
2009-12-21
JACEK WALDEMAR MOSZYK
ZARZĄDCA
2005-01-27
2006-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
TADEUSZ ANDRZEJ OLBORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-11
2002-10-18
ZBIGNIEW ROMAN MISZTAL
PREZES ZARZĄDU
2001-06-11
2002-09-19
JERZY KONECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-19
2002-12-16
RYSZARD KAZIMIERZ URBAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-19
2007-06-26
MARIAN PIOTR PRIEDITIS
PREZES ZARZĄDU
2002-11-28
2003-05-06
KRZYSZTOF KOSIOREK SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-09
2009-02-20
AGNIESZKA PARKOT
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-09
2009-12-21
SZYMON TOMASZ KONOPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-26
2007-10-09
2001-06-11
2007-06-26
"ELEKTROMONTAŻ-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA"
2001-06-11
2007-10-09
OBRZEŻNA, 3, WARSZAWA, 02-691, URZĄD POCZTOWY 113,UL.DOMANIEWSKA 41,02-696 WARSZA, POLSKA
2007-10-09
2009-03-09
GOTARDA, 9, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie