KRS 0000018883
NIP8871553172
REGON89070900200000
Nazwa"ZŁOTY STOK FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaZŁOTY STOK FARBY
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 28 mar 2013 28 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAPIENNA, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6686400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8871553172
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
75114010520000583919001001
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8532A TECHNIKA #8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDARIA KOTZBACH
Beneficjent
JAROSŁAW ROMAN KOTZBACH
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
DARIA KOTZBACH
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JAROSŁAW ROMAN KOTZBACH
Beneficjent
MIECZYSŁAW ZBIGNIEW WDOWICZ
Prokurent
2010-07-28
2013-03-28
SAMOISTNA
JAROSŁAW ROMAN KOTZBACH
Prokurent
2012-12-06
2013-03-28
SAMOISTNA
ZOFIA FRANKOWICZ
Prokurent
2001-06-29
2005-10-07
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA KAŹMIERSKA
Prokurent
2001-06-29
2005-08-30
PROKURA SAMOISTNA
RYSZARD EDWARD STĘPIEŃ
Prokurent
2004-08-17
2005-07-29
SAMOISTNA
JERZY KONECKI
Prokurent
2004-12-21
2005-04-29
SAMIOSTNA
MARCIN PATRYCJUSZ TRZEWICZEK
Prokurent
2005-10-25
2010-07-28
SAMOISTNA
IZABELA ROSTECKA DYLIK
Prokurent
2008-02-14
2008-09-05
PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MARCINEM TRZEWICZKIEM
JÓZEF ANTONI ZARZECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2004-10-22
ANDRZEJ PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2005-04-29
WIKTOR KAROL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2002-07-17
WOJCIECH SOLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2004-10-22
MARC SARRADE LOUCHEUR
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2005-04-29
PIOTR ŁAGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-17
2006-09-01
WOJCIECH PALUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2009-08-06
PAWEŁ GRZEGORZ JELEŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-28
2009-08-06
PIOTR KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-06
2013-03-28
TOMASZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-06
2013-03-28
MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2001-06-29
2012-02-22
39288 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1964400, ZŁ ( MILION DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH )
HUTA "OŁAWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-06-29
2004-10-13
75329 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.766.450 ZŁ (TRZY MILIONY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
006001236
Wspólnik
2004-10-13
2005-07-29
87214 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.360.700 ZŁ (CZTERY MILIONY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY SIEDEMSTET ZŁOTYCH)
00600123600000
BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2005-07-29
2009-06-03
93642 UDZIAŁY PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.682.100 ZŁ (CZTERY MILIONY SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE STO ZŁOTYCH)
750010992
Wspólnik
2009-06-03
2013-03-28
132 930 (STO TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 646 500 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
02069204000000
Wspólnik
2001-06-29
2004-08-17
44984 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2249200,ZŁ (DWA MILIONY DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
01117987800000
DARIA KOTZBACH
Beneficjent
POSIADANIE 95% UDZIAŁÓW W IPREGN SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZŁOTY STOK GRUPA S.A.
JAROSŁAW ROMAN KOTZBACH
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 217, 2105 I 2106),
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ ŁATKA
WICEPREZES
2005-04-29
2005-10-07
ALEKSANDRA MARIA IZMAJŁOW
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2004-08-17
JAROSŁAW ROMAN KOTZBACH
PREZES
2005-04-29
2012-12-06
SEBASTIAN SZOPIŃSKI
PREZES
2012-12-06
2013-03-28
ANDRZEJ KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2001-12-06
ANDRZEJ TADEUSZ ŁATKA
PREZES ZARZĄDU
2004-08-17
2005-04-29
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ ŁATKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-21
2005-04-29
2001-06-29
2009-08-20
"ZAKŁADY TWORZYW I FARB W ZŁOTYM STOKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2001-06-29
2012-12-06
RYNEK, 1, ZŁOTY STOK, 57-250, ZŁOTY STOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie