KRS 0000135230
NIP8841002705
REGON89026691200000
NazwaMAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW
Data rejestracji 18 lis 2002 (22 lata temu) 18 lis 2002
Data usunięcia 25 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 1, MILIKOWICE, 58-140, JAWORZYNA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8148000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8841002705
data rejestracji 01 paź 1994
status Czynny
06109023690000000136922495
SANPL 1 Oddział w Świdnicy
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 58-100 świdnicki POLSKA
85109028190000000694000063
SANPL 2 Oddział w Świdnicy
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 58-100 świdnicki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTTADEUSZ STANISŁAW LISIECKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ZBIGNIEW JACHIMOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ZBIGNIEW JACHIMOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-13
2011-01-17
GRZEGORZ ŚWIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2012-02-20
TADEUSZ LISIECKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2012-02-20
ROMUALD JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2012-02-20
STANISŁAW STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2012-02-20
BOŻENA KATARZYNA RYNKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2006-08-09
AGNIESZKA WANDA MARCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2006-02-02
RAFAŁ GRZEGORZ BIERNAT
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2006-08-09
OLGA ZDANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-02
2006-08-09
WIKTOR KAROL
Członek Organu Nadzoru
2006-08-09
2008-08-27
AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2002-11-18
2003-06-09
71.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.148.000 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW STO CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
010344708
MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2003-06-09
2011-01-17
71.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.148.000 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW STO CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
012149187
Wspólnik
2011-01-17
2012-01-26
71.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.148.000 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW STO CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
30143220600000
GRZEGORZ KRZYSZTOF ŚWIĄTEK
Wspólnik
2012-01-26
2018-01-25
13.037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.303.700,00 ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2012-01-26
2018-01-25
26.074 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.607.400,00 ZŁ (DWA MILIONY SZEŚĆSET SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
41113253900000
KRZYSZTOF ZBIGNIEW JACHIMOWSKI
Wspólnik
2012-01-26
2018-01-25
26.074 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.607.400,00 ZŁ (DWA MILIONY SZEŚĆSET SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
STANISŁAW STOLARCZYK
Wspólnik
2012-01-26
2018-01-25
13.037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.303.700,00 ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH)
JAN IRENEUSZ OLAK
Likwidator
2003-01-28
2004-03-23
TADEUSZ STANISŁAW LISIECKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
KRZYSZTOF ZBIGNIEW JACHIMOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
KRYSTIAN WOJCIECH SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-18
2003-01-28
JAN IRENEUSZ OLAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-11-18
2003-01-28
JAN IRENEUSZ OLAK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-23
2009-01-13
MARCIN KUDYBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-23
2005-07-21
STANISŁAW JARZYNA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-13
2011-01-17
STANISŁAW JARZYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-17
2012-02-20
WIESŁAW ROBERT PSZONKA
PREZES ZARZĄDU
2011-01-17
2015-01-22
KRZYSZTOF ZBIGNIEW JACHIMOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-17
2018-01-25
2002-11-18
2003-01-28
"SKARBOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE STARY JAWORÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-28
2004-03-23
"SKARBOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE STARY JAWORÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2008-08-27
2012-01-26
SKARBOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE STARY JAWORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-18
2012-01-26
STARY JAWORÓW, 58 -140, JAWORZYNA ŚLĄSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie