KRS 0000003766
NIP7321786278
REGON47205940100000
Nazwa"BORUTA-KOLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBORUTA-KOLOR
Data rejestracji 23 mar 2001 (23 lata temu) 23 mar 2001
Data usunięcia 09 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres A.STRUGA, 10, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13801000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2412Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWspólnik
2001-03-23
2008-10-24
13.801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.801.000,00 ZŁ
01117987800000
Wspólnik
2008-10-24
2011-06-09
13.801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.801.000,00 ZŁ.
09052260700000
ANDRZEJ LURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-23
2008-11-27
KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-23
2008-11-27
BARBARA ŁOZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-23
2003-08-01
ZDZISŁAW KAZIMIERZ MALUS
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2005-06-17
MARIAN MIECZYSŁAW OZIMEK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2006-09-27
MAŁGORZATA ANNA RODZIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-01
2006-10-12
KRZYSZTOF KULIK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-12
2008-07-28
MIROSŁAW KASPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-28
2011-06-09
JERZY JARECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-27
2009-06-10
ADAM WITOLD PILECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-27
2011-06-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI-UPOWAŻNIONY JEST W WYPADKU ,GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-PREZES ZARZĄDU,A W INNYCH PRZYPADKACH DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIESŁAW JAN SAŻAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-03-23
2011-06-09
MARIA REGINA PAWLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-23
2007-08-21
LUDWIKA MAMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-23
2001-08-23
2001-03-23
2011-06-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-23
2011-06-09
"BORUTA-KOLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-23
2011-06-09
A.STRUGA, 10, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
2001-03-23
2011-06-09
2412Z - PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW ORAZ PÓŁPRODUKTÓW DO ICH SYNTEZY
2001-03-23
2011-06-09
2413Z - SYNTEZA I PRZETWARZANIE INNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH
2001-03-23
2011-06-09
7310B - PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE NOWYCH TECHNOLOGII
2001-03-23
2011-06-09
5170A - HANDEL KRAJOWY I ZAGRANICZNY SUROWCAMI,PÓŁPRODUKTAMI I WYROBAMI PRZEMYSŁOWYMI
2001-03-23
2011-06-09
5112Z - USŁUGI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W TYM AGENCYJNE KOMISOWE,POŚREDNICTWA ORAZ PRZEDSTAWICIELSTWA NA RZECZ KONTRAHENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
2001-03-23
2011-06-09
2466Z - USŁUGI W ZAKRESIE PRODUKCJI CHEMICZNEJ
2001-03-23
2011-06-09
6024B - USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU I SPEDYCJI
2001-03-23
2011-06-09
7430Z - USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA TECHNICZNEGO,EKONOMICZNEGO I INFORMATYCZNEGO
2002-06-13
2011-06-09
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie