KRS 0000033687
REGON01607563000000
NazwaINCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINCHEM
Data rejestracji 06 sie 2001 (23 lata temu) 06 sie 2001
Data usunięcia 24 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWĄZKOWSKA, 46/50, WARSZAWA, 01-728, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWspólnik
2001-08-06
2007-09-24
2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700.000 ZŁ
01117987800000
Wspólnik
2004-07-08
2005-05-24
2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700.000 ZŁ
00137003500000
Wspólnik
2005-05-24
2005-10-21
2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.700.000,00 ZŁOTYCH
01607563000000
KRYSTYN JERZY WEREMOWICZ
Likwidator
2007-01-03
2007-09-24
MICHAŁ ŁOTOSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2006-07-05
DARIUSZ ADAM ŁODA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2006-07-05
ZBIGNIEW JASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2006-07-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE PROKURENTEM
ROBERT GEORGI BAŁABANOW
PREZES ZARZĄDU
2001-08-06
2002-02-01
PAWEŁ MIKODA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-01
2006-07-25
KRYSTYN JERZY WEREMOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-07-25
2007-01-03
2001-08-06
2004-08-06
"CIECH INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-06
2007-01-03
INCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie