KRS 0000057173
NIP7151589230
REGON43117978400000
NazwaZAKŁADY METALOWE - KRAŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁADY METALOWE - KRAŚNIK
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 06 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 6, KRAŚNIK, 23-210, KRAŚNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11220000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2540Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2002-05-11
2002-10-30
8300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4150000 ZŁ
00674641000000
Wspólnik
2002-10-30
2011-11-25
22.440 UDZIAŁÓW (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.220.000,00 PLN (JEDENAŚCIE MILIONÓW DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY PLN)
00003187400000
Wspólnik
2011-11-25
2012-07-06
22.440 UDZIAŁÓW (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 11.220.000,00 ZŁOTYCH (JEDENAŚCIE MILIONÓW DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)
29053988900000
Wspólnik
2001-10-26
2008-11-28
14140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.070.000 ZŁ
43045930000000
DARIUSZ SZLAFKA
Prokurent
2004-06-16
2007-11-26
ODDZIELNA
MARCIN GRZEGORZ MAZURKIEWICZ
Prokurent
2007-11-26
2012-07-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2008-05-05
WITOLD MISIOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2008-05-05
2009-07-30
LESZEK WOJCIECH PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-12-11
2010-07-13
PAWEŁ MIKODA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-11
2010-08-18
EMILIA CACKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-30
2011-02-24
EWA JOANNA POWIERŻA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-13
2011-12-21
WOJCIECH KRASUSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-18
2011-02-24
JERZY ANDRZEJ BRYNDZA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2004-04-23
STANISŁAW ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2002-07-09
STANISŁAW KLOC
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2008-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ZYGMUNT SOKÓŁ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2007-11-26
RYSZARD BIERNAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-26
2004-06-16
DARIUSZ SZLAFKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-26
2008-01-22
DARIUSZ SZLAFKA
PREZES ZARZĄDU
2008-01-22
2012-07-06
2001-10-26
2012-07-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-26
2012-07-06
ZAKŁADY METALOWE - KRAŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-26
2012-07-06
FABRYCZNA, 6, KRAŚNIK, 23-210, KRAŚNIK, POLSKA
2009-07-30
2012-07-06
2529Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
2009-07-30
2012-07-06
2550Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2009-07-30
2012-07-06
2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2009-07-30
2012-07-06
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2009-07-30
2012-07-06
2540Z - PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI
2009-07-30
2012-07-06
3831Z - DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
2009-07-30
2012-07-06
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2009-07-30
2012-07-06
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2009-07-30
2012-07-06
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie