KRS 0000083731
REGON27238297600000
NazwaENESTA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaENESTA
Data rejestracji 21 sty 2002 (23 lata temu) 21 sty 2002
Data usunięcia 10 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHORZOWSKA, 72, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2020000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2020000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji202000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ MALICH
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2008-04-10
AGNIESZKA ŚWIDERSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2008-04-10
ANDRZEJ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-21
2002-09-30
KAZIMIERZ KUŁAGA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-21
2002-09-30
WACŁAW ZYGMUNT WINCZAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-21
2002-09-30
JACEK ŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-21
2002-09-30
JÓZEF JĘDRUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-01-21
2002-09-30
WACŁAW ZYGMUNT WINCZAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2008-04-10
JERZY WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2008-04-10
JÓZEF JĘDRUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2008-04-10
JERZY PODGÓRSKI
Powiernik
2003-07-10
2008-04-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ PRZYNAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TADEUSZ STANISŁAW LIWACZ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-21
2008-04-10
MARIA ELŻBIETA MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-21
2003-07-10
2002-01-21
2008-04-10
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-21
2008-04-10
ENESTA SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-21
2008-04-10
CHORZOWSKA, 72, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2002-01-21
2008-04-10
5151Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
2002-01-21
2008-04-10
5152Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2002-01-21
2008-04-10
5153A - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA
2002-01-21
2008-04-10
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2002-01-21
2008-04-10
5154Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2002-01-21
2008-04-10
5157Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2002-01-21
2008-04-10
5162Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH
2002-01-21
2008-04-10
5165Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO
2002-01-21
2008-04-10
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
2002-01-21
2008-04-10
3663Z - PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie