KRS 0000274644
NIP6312514315
REGON24057192300000
NazwaSTAHL-YACHT BAU ROMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaSTAHL-YACHT BAU ROMON LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 20 lut 2007 (18 lat temu) 20 lut 2007
Data usunięcia 19 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHORZOWSKA, 72, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3344900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2410Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #244 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #301 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATSR HOLDING B.V.
Wspólnik
2007-02-20
2008-06-05
999 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 49950,00 ZŁ.
TSR HOLDING B.V.
Wspólnik
2008-06-05
2010-03-10
66.891 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.344.550,00;-ZŁ
LOUIS HENDRIK ANTOON RIEKS STÖVER
Wspólnik
2010-03-10
2013-08-19
66.898 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.344.900,00;-ZŁ
JAROSŁAW WIECZOREK
Powiernik
2010-05-12
2013-08-19
PETRUS JOHANNES JACOBUS ARNOLDUS KLAASSEN
Prokurent
2007-10-08
2009-09-08
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PETRUS JOHANNES KLAASSEN
PREZES
2007-02-20
2010-03-10
LOUIS HENDRIK ANTOON RIEKS STÖVER
PREZES ZARZĄDU
2010-03-10
2013-08-19
2007-02-20
2010-03-10
TSR SPECIAL TRAILERS PRODUCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-10
2010-05-12
STAHL-YACHT BAU ROMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie