KRS 0000335453
NIP5512560101
REGON12096914200000
NazwaPONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPONAR WADOWICE
Data rejestracji 26 sie 2009 (15 lat temu) 26 sie 2009
Data usunięcia 31 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 29, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10957000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10957000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10957000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIADAM JANKOWSKI
Prokurent
2010-07-27
2017-08-31
PROKURA ŁĄCZNA
AGNIESZKA CIEŚLIŃSKA
Prokurent
2010-07-27
2012-06-13
PROKURA ŁĄCZNA
BARBARA WILK
Prokurent
2010-07-27
2017-08-31
PROKURA ŁĄCZNA
RAFAŁ ZARĘBA
Prokurent
2012-06-13
2013-02-15
PROKURA ŁĄCZNA
MARIAN KOMOSA
Prokurent
2013-02-15
2015-12-11
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ ZYSKA
Prokurent
2013-07-30
2016-11-14
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW HALIKOWSKI
Prokurent
2013-02-15
2015-12-11
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
URSZULA GARNCARZ
Członek Organu Nadzoru
2010-06-14
2012-06-13
KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-27
2012-06-13
JANUSZ KOCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-27
2017-08-31
EDWARD LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-13
2017-08-31
MICHAŁ BŁACH
Członek Organu Nadzoru
2015-08-18
2016-11-14
JERZY WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-26
2015-08-18
ADAM JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-26
2010-07-27
MARIAN CHRZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-26
2010-07-27
WOJCIECH WRONA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-14
2017-08-31
DARIUSZ LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-26
2010-06-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK KRYGIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-04
2017-08-31
MAREK BOLESŁAW WARZECHA
PREZES ZARZĄDU
2009-08-26
2017-08-31
WOJCIECH SUCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-26
2010-05-27
MARIAN CHRZANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-27
2015-05-04
RAFAŁ ZARĘBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-15
2014-08-18
MICHAŁ BŁACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-11-14
2017-08-31
2009-08-26
2010-06-14
"WADOWICKIE CENTRUM HYDRAULIKI" SPÓŁKA AKCYJNA
Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, wysokowydajnym i proekologicznym systemem do czyszczenia kadłubów jednostek pływających
1 897 996,05 zł
967 988,98 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
1.2. Sektorowe programy B+R
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiTermomodernizacja budynków spółki PONAR Wadowice S.A. (hala produkcyjna, hala magazynowa, budynek biurowo-socjalny) w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej.
3 736 903,41 zł
1 241 868,31 zł
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
3.1. Kredyt Ekologiczny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2021 - 2027
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie