KRS 0000331055
NIP6772328962
REGON12094511800000
NazwaBETA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBETA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 cze 2009 (15 lat temu) 12 cze 2009
Data usunięcia 23 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MODRZEWIOWA, 38, KARNIOWICE, 32-082, BOLECHOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEFORUM XIII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2009-06-12
2012-11-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
120584502
Wspólnik
2012-11-26
2017-05-09
100 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
24090153300000
DOROTA ANNA HAJDAROWICZ
Wspólnik
2017-05-09
2018-09-07
100 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
YIRLOW LIMITED
Wspólnik
2018-09-07
2019-07-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI10 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MICHAŁ GOLICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-06-12
2009-10-20
WOJCIECH SUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-20
2010-07-30
EWA MAŁGORZATA MACHNIK OCHAŁA
PREZES ZARZĄDU
2010-07-30
2012-11-26
EWA MAŁGORZATA MACHNIK OCHAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-26
2013-05-25
AGATA JOANNA KALIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-22
2012-11-26
GRZEGORZ JACEK SITKO
PREZES ZARZĄDU
2012-11-26
2017-05-09
DOROTA ANNA HAJDAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-05-09
2019-07-23
2009-06-12
2017-04-13
FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-12
2015-08-07
WROCŁAWSKA, 53, KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
2015-08-07
2015-09-22
UL. SOŁTYSOWSKA, 12A, KRAKÓW, 31-589, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie