KRS 0000153464
NIP6772105535
REGON35162253400000
NazwaKCI KROWODRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKCI KROWODRZA
Data rejestracji 19 mar 2003 (22 lata temu) 19 mar 2003
Data usunięcia 29 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAWSKA, KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 157481625,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWspólnik
2003-03-19
2004-04-09
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900 ZŁ
35150609300000
Wspólnik
2004-04-09
2011-12-22
29.403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.481.375 ZŁ
35101052900000
Wspólnik
2007-05-22
2013-08-29
74 109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 157 481 625,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM MILIONÓW CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH)
01112474200000
ZOFIA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2003-12-29
BOGUSŁAW KOŚMIDER
Członek Organu Nadzoru
2003-12-29
2006-09-15
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-29
2005-08-16
DOROTA ANNA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-15
2013-08-29
TADEUSZ RYSZARD ROCZNIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-22
2009-04-29
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-29
2011-12-22
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-16
2008-08-18
ZOFIA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-12-22
2013-08-29
DOROTA ANNA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2003-12-29
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2013-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W MIENIU SPÓŁKI UYPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
ARTUR SEBASTIAN ŁOPUSZKO
PREZES ZARZĄDU
2003-03-19
2003-12-29
JACEK ANDRZEJ MĄDRY
PREZES ZARZĄDU
2003-12-29
2005-08-16
ARTUR SŁONIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-29
2004-10-06
JAN JACEK GODŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-31
2012-09-17
BOGDAN PIOTR KOLMAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-31
2013-01-07
JADWIGA TERESA WIŚNIOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-17
2013-01-07
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-07
2013-08-29
AGATA JOANNA KALIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-07
2013-08-29
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-22
2012-02-16
JADWIGA TERESA WIŚNIOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-16
2012-08-31
2003-03-19
2004-04-09
KCI FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-09
2004-09-23
KFAP SINAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-23
2005-01-10
SINAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-10
2006-09-15
WSK TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-19
2003-10-08
WROCŁAWSKA, 53, KRAKÓW, 30 - 011, KRAKÓW, POLSKA
2003-10-08
2004-04-09
LIPOWA, 4, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie