KRS 0000121708
NIP8133203870
REGON69154272800000
NazwaINSTAL-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaINSTAL-RZESZÓW
Data rejestracji 04 lip 2002 (22 lata temu) 04 lip 2002
Data usunięcia 03 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REJA, 9, RZESZÓW, 35-211, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 265000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@INSTAL.PL
Dane podatkowe
NIP 8133203870
data rejestracji 31 paź 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2432Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCHOLGA REVIAKINA
Beneficjent
ANNA JURKIEWICZ
Beneficjent
OLGA REVIAKINA
reprezentant
JAN STANISŁAW JURKIEWICZ
Wspólnik
2002-07-04
2012-03-27
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
ANNA JURKIEWICZ
Wspólnik
2012-03-27
2023-01-03
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ
ELŻBIETA RUDNICKA
Wspólnik
2015-06-03
2017-03-31
284 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 142.000,00 ZŁ
D.G.L. HIGH-TECH CAPITAL MANAGEMENT FUND LIMITED
Wspólnik
2015-06-29
2017-03-31
106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-03-31
2023-01-03
390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.000,00 ZŁ
36094586500000
GRAŻYNA JURKIEWICZ
Wspólnik
2002-07-04
2012-03-27
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
PIOTR ANDRZEJ MIKA
Prokurent
2016-05-27
2023-01-03
PROKURA ODDZIELNA
ADAM PILECKI
Powiernik
2016-09-29
2023-01-03
OLGA REVIAKINA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ANNA JURKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000,00 ZŁ SPÓŁĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKOWÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
MARIA WAJDOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-04
2004-04-06
GRAŻYNA JURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-06
2005-03-31
GRAŻYNA JURKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-31
2012-09-12
BOGUSŁAW MOSKAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-06
2010-06-24
PIOTR MARCELI GRIGIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-24
2014-02-10
BOGDAN MAREK PĘCAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-03
2012-09-12
BOGDAN MAREK PĘCAK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-12
2014-03-20
MAREK ALEKSANDER JURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-03-31
2012-09-12
JAKUB PIOTR JAJKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-20
2014-05-09
PIOTR ANDRZEJ MIKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-09
2014-08-21
2002-07-04
2010-05-31
"RES-DROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-05-31
2010-06-24
ZAKŁAD PRODUKCJI ZBIORNIKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-24
2012-03-02
"INSTAL-RZESZÓW" ZAKŁAD PRODUKCJI ZBIORNIKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-02
2012-03-29
INSTAL-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOPWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-29
2016-09-29
INSTAL-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-04
2003-05-22
TREMBECKIEGO, 5, RZESZÓW, 35-234, RZESZÓW, POLSKA
2003-05-22
2013-11-21
KONOPNICKIEJ, 18, RZESZÓW, 35-211, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie