KRS 0000015284
REGON97131647000000
Nazwa"FABRYKA MEBLI JASIEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaFABRYKA MEBLI JASIEŃ
Data rejestracji 28 maj 2001 (23 lata temu) 28 maj 2001
Data usunięcia 02 mar 2017 02 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBSKA, 17, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5080000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAZIELONOGÓRSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-28
2002-10-03
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500000,00-ZŁ.
970039471
Wspólnik
2002-10-03
2007-06-29
4030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.030.000,00 ZŁOTYCH
53053216900000
Wspólnik
2004-03-05
2017-03-02
1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.050.000,00 ZŁOTYCH.
97790515000000
Wspólnik
2007-06-29
2017-03-02
4030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚI 4.030.000,00 ZŁ
97054652900000
STEFANIA PROKOPCZYK
Prokurent
2004-02-18
2005-02-22
PROKURA SAMOISTNA
JADWIGA WIECZOREK
Prokurent
2004-02-18
2005-02-22
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW RYSZARD MICHAJLUK
Likwidator
2006-04-04
2007-06-29
WANDA OZIMIŃSKA
Powiernik
2005-02-22
2006-04-03
EDWARD POSYNIAK
Kurator
2007-11-13
2017-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LUDWIK PRAŁAT
PREZES ZARZĄDU
2001-05-28
2002-02-20
LUDWIK PRAŁAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2003-10-22
LUDWIK PRAŁAT
PREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2004-02-18
LUDWIK PRAŁAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2006-03-01
ANDRZEJ JAN MYŚLIWIEC
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2003-07-21
JADWIGA WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-21
2003-10-22
JADWIGA WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-01
2006-04-04
JAN JACEK GODŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2006-03-01
2001-05-28
2006-04-04
FABRYKA MEBLI JASIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie