KRS 0000078140
NIP6770081279
REGON35067853800000
NazwaGREMI FILM PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGREMI FILM PRODUCTION
Data rejestracji 07 sty 2002 (23 lata temu) 07 sty 2002
Data usunięcia 20 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WROCŁAWSKA, 53, KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7400000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji148000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #244 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9231 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA NAGRAŃ FONOGRAFICZNYCH #9231B DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH MUZYCZNYCH #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #744 REKLAMA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWDOROTA ANNA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2012-07-20
JAN GODŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2002-09-19
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2006-08-25
JADWIGA TERESA WIŚNIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-05
2008-10-29
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-05
2008-10-29
ZOFIA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2012-07-20
KRZYSZTOF EDWARD GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2010-05-20
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-05-20
2011-05-09
KRZYSZTOF EDWARD GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-09
2012-07-20
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2008-10-29
MONIKA CIEŚLIK
Prokurent
2002-01-07
2012-03-15
ODDZIELNA
DOROTA JASIEŃSKA BĄCZEK
Prokurent
2012-03-15
2012-07-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
JAN JACEK GODŁOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU I POWIERZENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2002-01-07
2002-09-19
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-19
2006-08-25
JUSTYNA HELENA PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2006-08-25
2007-11-05
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-11-05
2010-05-20
JAN JACEK GODŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-20
2010-08-24
SŁAWOMIR WŁADYSŁAW MOKRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-24
2011-05-09
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-09
2012-07-20
2002-01-07
2004-09-30
GREMI FARM SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-07
2004-09-30
WROCŁAWSKA, 53, KRAKÓW, 31-011, KRAKÓW, POLSKA
2004-09-30
2005-09-30
LIPOWA, 4, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie