KRS 0000043031
NIP6792652499
REGON35722735900000
NazwaMARIVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARIVET
Data rejestracji 11 wrz 2001 (23 lata temu) 11 wrz 2001
Data usunięcia 02 mar 2011 02 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARTNIKÓW, 10, KRAKÓW, 30-798, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19824000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2652Z PRODUKCJA WAPNA #2653Z PRODUKCJA GIPSU #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #295 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #45 BUDOWNICTWO #551 USŁUGI HOTELARSKIE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #6521 LEASING #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄBOGDAN PIOTR KOLMAS
Likwidator
2010-05-13
2011-03-02
ANNA REY
Likwidator
2004-09-23
2005-12-13
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
Likwidator
2005-12-13
2006-07-20
JADWIGA WIŚNIOWSKA
Likwidator
2006-07-20
2007-10-22
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
Likwidator
2010-05-13
2011-03-02
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SAFRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-11
2004-02-20
198216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19821600 ZŁ
350376872
Wspólnik
2004-02-20
2005-12-13
198.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.821.600,00 ZŁ
35037687200000
Wspólnik
2005-12-13
2011-03-02
198.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.821.600 ZŁ
35150609300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
PAWEŁ REY
PREZES ZARZĄDU
2001-09-11
2004-02-20
CZESŁAW EDWARD BAŃDO
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-11
2004-02-20
BOŻENA MARIA BAŃDO
PREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2004-09-23
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-05-05
2010-05-13
BOGDAN PIOTR KOLMAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-26
2010-05-13
JADWIGA WIŚNIOWSKA
PREZES ZARZADU
2007-10-22
2009-05-05
2001-09-11
2003-01-31
SAFRI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-31
2004-09-23
"MARIVET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-23
2007-10-22
"MARIVET" SP.Z O.O. W LIKWIDACJI
2007-10-22
2010-05-13
MARIVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie