KRS 0000022209
NIP5261027940
REGON01112478800000
NazwaTRINITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRINITY MANAGEMENT
Data rejestracji 04 lip 2001 (23 lata temu) 04 lip 2001
Data usunięcia 30 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAWSKA, 53, KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH"BANK PEKAO" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-04
2005-01-26
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.000 ZŁOTYCH
000010205
COMPANY ASSISTANCE LIMITED Z SIEDZIBĄ W DUBLINIE (IRLANDIA)
Wspólnik
2001-07-04
2004-04-15
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-04-15
2005-05-18
1020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 510.000,00 ZŁOTYCH
01725227000000
JANUSZ STANISŁAW KOCZYK
Wspólnik
2005-05-18
2008-12-31
408 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 204000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW MIKOŁAJ NIESIOBĘDZKI
Wspólnik
2005-05-18
2008-12-31
204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 102000 ZŁOTYCH
PIOTR ANDRZEJ ROBAK
Wspólnik
2005-05-18
2006-02-01
204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 102000 ZŁOTYCH
COMPANY ASSISTANCE LIMITED
Wspólnik
2005-05-18
2009-04-01
1.931 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 965.500,00 ZŁOTYCH
NATALIA ROBAK
Wspólnik
2006-02-01
2008-12-31
204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102000 ZŁOTYCH
HELANE LIMITED
Wspólnik
2008-12-31
2009-04-01
2.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.172.500,00 ZŁOTYCH
LANDACH LIMITED
Wspólnik
2008-12-31
2009-04-01
1.931 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 965.500,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF EDWARD GAJDA
Prokurent
2009-04-01
2013-08-29
PROKURA SAMOISTNA9
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-23
2012-01-31
DOROTA ANNA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-23
2012-01-31
MARTA KONDERA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-23
2012-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRENEUSZ ROMAN NAWROCKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-04
2002-04-15
JANUSZ STANISŁAW KOCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-04
2002-04-15
JANUSZ MIROSŁAW PAŁUCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-04
2002-04-15
JACEK STANISŁAW STRZELECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2002-09-18
ZBIGNIEW MIKOŁAJ NIESIOBĘDZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2004-12-10
JANUSZ STANISŁAW KOCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2009-04-01
PIOTR ANDRZEJ ROBAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-16
2009-04-01
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-31
2009-04-01
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-04-01
2012-01-31
JADWIGA TERESA WIŚNIOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-01
2009-04-30
2001-07-04
2009-05-15
NOWOGRODZKA, 47 A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie