KRS 0000108415
REGON01752107100000
NazwaDEMNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDEMNER
Data rejestracji 22 kwi 2002 (22 lata temu) 22 kwi 2002
Data usunięcia 17 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKULICKIEGO, 3A, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1350000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-04-22
2007-04-02
2700 (DWA TYSIĄCE SIDEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 350 000 (JEDEN MILION TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01188564200000
Wspólnik
2007-04-02
2009-02-17
2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.350.000 ZŁOTYCH
01000794500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM-JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, A JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ ŁUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-22
2007-04-02
JANUSZ MIROSŁAW PAŁUCKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-02
2009-02-17
2002-04-22
2003-02-19
FOKSAL, 18, WARSZAWA, 00-372, WARSZAWA, POLSKA
2003-02-19
2007-04-02
-, -, -, -, -, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie