KRS 0000031738
NIP1130122417
REGON01169954300000
NazwaPOLSKIE CENTRUM OPERACJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKIE CENTRUM OPERACJI KAPITAŁOWYCH
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 01 mar 2024 01 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TWARDA, 44, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18184000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1130122417
data rejestracji 01 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGOMATEUSZ JAN BERGER
Beneficjent
PAWEŁ KOLCZYŃSKI
Beneficjent
JAKUB MICHAŁ ROŻEK
zgłaszający - członek zarządu
CEZARIUSZ MIROSŁAW LESISZ
Beneficjent
JERZY DANDELSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-20
2012-08-29
PAWEŁ PERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2010-07-21
DARIUSZ STARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-02-12
2010-07-21
LILIANA ELŻBIETA DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2003-05-13
STANISŁAW ZDZISŁAW KOŁODZEJCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2004-07-20
ANNA BOBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2004-07-20
JOANNA MAŁGORZATA NIEMYWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2010-02-02
LILIANA ELŻBIETA DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2009-02-12
HALINA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2009-02-12
2010-07-21
JOANNA ALINA LUBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-02
2012-08-29
Wspólnik
2001-08-09
2004-08-31
2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250.000 ZŁOTYCH
00125452400000
Wspólnik
2001-08-09
2024-03-01
72.736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.184.000 ZŁOTYCH
00674641000000
"TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE DOLMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-09
2003-03-07
3.201 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.201.000 ZŁOTYCH
005966606
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2011-07-14
2021-07-08
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 625.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2001-08-09
2010-05-05
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375000 ZŁOTYCH
01200935100000
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wspólnik
2001-08-09
2011-07-14
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 625000 ZŁOTYCH
012059538
Wspólnik
2004-08-31
2005-12-29
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 625000 ZŁOTYCH
01188564200000
BEATA JADWIGA KOWALSKA
Prokurent
2009-02-02
2011-03-28
SAMOISTNA
BARBARA KRYSTYNA BOBOROWSKA
Prokurent
2001-08-09
2002-09-24
PROKURA ŁĄCZNA
ALICJA ANNA HNATKOWSKA
Likwidator
2011-06-29
2021-05-07
ANNA ELŻBIETA ŁUKASZEWICZ
Likwidator
2023-01-17
2024-03-01
JAKUB MICHAŁ ROŻEK
Likwidator
2021-05-07
2023-01-17
MATEUSZ JAN BERGER
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI
PAWEŁ KOLCZYŃSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI
CEZARIUSZ MIROSŁAW LESISZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA PRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMAN EUGENIUSZ NOJSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-19
2011-03-21
DARIUSZ STARNOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NA CZAS OD 16.02.2009 R. DO 15.05.2009 R.
2009-02-20
2009-05-21
DARIUSZ STARNOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NA CZAS OD 18.05.2009 R. - 17.08.2009 R.
2009-05-21
2009-09-28
DARIUSZ STARNOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NA CZAS OD 01.09.2009 R. - 30.11.2009 R.
2009-09-28
2009-12-09
DARIUSZ STARNOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NA CZAS OD 02.12.2009 - 31.12.2009 R.
2009-12-09
2010-02-02
MACIEJ GRUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2003-05-13
KRZYSZTOF ANTONI PUSTOŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2002-09-24
ROMAN EUGENIUSZ NOJSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-13
2009-02-12
ROMAN EUGENIUSZ NOJSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-12
2009-12-09
ROMAN EUGENIUSZ NOJSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-09
2010-04-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 47607.7 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 18436.78 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
V. Wynagrodzenia | 24573.24 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4597.68 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -47607.7 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -47607.7 |
G. Przychody finansowe | 5746.93 |
V. Inne | 5746.93 |
H. Koszty finansowe | 360.67 |
IV. Inne | 360.67 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -42221.44 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -42221.44 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3305477.84 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3281125.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3323347.32 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -42221.44 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24351.96 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13211.34 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 13211.34 |
– krótkoterminowe | 13211.34 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11140.62 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11140.62 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2000 |
– do 12 miesięcy | 2000 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2501.9 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 5651.86 |
I. inne | 986.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 3305477.84 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 3305477.84 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 20233 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 20233 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20233 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3285244.84 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3285244.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 640000 |
– udziały lub akcje | 640000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2645244.84 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2645244.84 |
2001-08-09
2003-08-08
"POLSKIE CENTRUM LEASINGOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-08
2011-06-29
POLSKIE CENTRUM OPERACJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-09
2003-10-28
PRÓŻNA, 8, WARSZAWA, 00-107, WARSZAWA 1, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie