KRS 0000056403
REGON01229934300000
NazwaFUND ADVISORY AND MANAGEMENT COMPANY FAMCO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFUND ADVISORY AND MANAGEMENT COMPANY FAMCO
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 17 lip 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DWORKOWA, 3, WARSZAWA, 00-784, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4589000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2089000,00 PLN
Wartość nominalna akcji353,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji13000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYMANDRZEJ KRZYSZTOF DUDZIUK
Likwidator
2005-09-16
2007-07-17
ANDRZEJ ERWIN ŻMIGRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2003-04-18
JANUSZ TOMASZ MACIEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2003-04-18
MACIEJ JAKUB JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2003-04-18
ALEKSANDER WIDERA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-18
2007-07-17
MARIA WOJSIAT PRZEDPEŁSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-18
2007-07-17
EWA BRYX SOŁTYSIK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-18
2007-07-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO PROKURENTEM, LUB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ANTHONY DORAN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2005-09-16
1962-08-28
2001-10-26
2005-09-16
FUND ADVISORY AND MANAGEMENT COMPANY FAMCO SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie