KRS 0000151768
REGON01157324000000
NazwaOŚRODEK DOSKONALENIA KADR TECHNICZNYCH RADY STOŁECZNEJ NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaOŚRODEK DOSKONALENIA KADR TECHNICZNYCH RADY STOŁECZNEJ NOT
Data rejestracji 18 lut 2003 (22 lata temu) 18 lut 2003
Data usunięcia 26 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZACKIEGO, 3/5, WARSZAWA, 00-043, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWspólnik
2003-02-18
2012-11-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
00051352100000
KAZIMIERZ DANISZEWSKI
Likwidator
2008-10-31
2009-03-04
LESŁAW KULA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-02
2008-10-31
MARIUSZ PŁACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-02
2008-10-31
JANUSZ TOMASZ MACIEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2009-03-04
ZENONA CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2009-03-04
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ HAUSNER
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2012-11-26
MAŁGORZATA MARZENA LANGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2012-11-26
MARCIN KAROL RYLL
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2012-11-26
TADEUSZ ANTONI ROMANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2005-05-02
PIOTR WITKOW
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2005-05-02
KRZYSZTOF JERZY ŻUK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2005-05-02
TOMASZ SADOWSKI
Powiernik
2009-07-20
2012-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄD SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ELŻBIETA GRAŻYNA OŻÓG SKOLIMOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-02-18
2004-12-14
KRZYSZTOF KAROL BOOSS
PREZES ZARZĄDU
2004-12-14
2008-10-31
ROMAN JÓZEF DUDA
PREZES
2009-03-04
2012-11-26
2003-02-18
2008-10-31
OŚRODEK DOSKONALENIA KADR TECHNICZNYCH RADY STOŁECZNEJ NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-31
2009-03-04
OŚRODEK DOSKONALENIA KADR TECHNICZNYCH RADY STOŁECZNEJ NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2003-02-18
2003-10-15
PRZEMYSKA, 11 A, WARSZAWA, 02-361, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie