KRS 0000124814
REGON01523316100000
Nazwa"EUROPEJSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROPEJSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI
Data rejestracji 31 lip 2002 (22 lata temu) 31 lip 2002
Data usunięcia 02 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZACKIEGO, 3/5, WARSZAWA, 00-043, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPIOTR LUDWIK CZYRKUŃ
Wspólnik
2004-03-24
2005-03-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA ŁUCJA KAMIŃSKA
Wspólnik
2002-07-31
2012-08-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ
MAGDALENA ŁUCJA KAMIŃSKA
Likwidator
2012-01-18
2012-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KĄZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA ŁUCJA KAMIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-31
2004-03-24
MAGDALENA ŁUCJA KAMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-24
2005-03-08
MAGDALENA ŁUCJA KAMIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-08
2012-01-18
PIOTR LUDWIK CZYRKUŃ
PREZES ZARZĄDU
2004-03-24
2005-03-08
2002-07-31
2012-01-18
"EUROPEJSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie