KRS 0000003702
REGON87021959000000
Nazwa"ELANA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaELANA
Data rejestracji 30 mar 2001 (23 lata temu) 30 mar 2001
Data usunięcia 17 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 73, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 44590580,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 44590580,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji22295290
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #2470Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #2411Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #4020B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7525Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGOJAROSŁAW SITEK
Prokurent
2004-04-28
2004-10-18
ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW
JOANNA JEŻYŃSKA ZIÓŁKOWSKA
Prokurent
2004-08-26
2005-05-17
ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW
JERZY FRANCISZEK MRÓZ
Prokurent
2004-07-08
2005-05-17
ŁĄCZNA-DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW
GIZELA EWA SZYMANOWICZ
Prokurent
2001-03-30
2002-12-02
PROKURA JEDNOOSOBOWA
EDWARD KAZIMIERZ OLKIEWICZ
Prokurent
2002-04-17
2004-07-08
ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW
IWONA MAŁGORZATA MENES MALINOWSKA
Prokurent
2002-08-23
2005-05-17
ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW
ANDRZEJ KOŁOWSKI
Prokurent
2002-08-23
2003-07-30
ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW
WOJCIECH OPALKO
Prokurent
2003-03-06
2004-04-28
ŁĄCZNA
MAREK MROCZKOWSKI
Prokurent
2003-03-06
2003-07-30
ŁĄCZNA
JOLANTA MAZUR
Prokurent
2003-07-30
2005-05-17
ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW
ZYGMUNT URBANIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2005-05-17
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2004-03-19
SŁAWOMIR TOMASZ MASIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2001-06-04
WALDEMAR JAN ZWIERZ
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2004-04-28
SEBASTIAN HAMPEL
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2002-08-23
LESŁAW KULA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-04
2005-05-17
ANDRZEJ TADEUSZ ŁATKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2003-05-27
SŁAWOMIR TOMASZ MASIUK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2005-05-17
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2005-05-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SŁAWOMIR TOMASZ MASIUK
PREZES
2003-03-06
2003-07-30
ANDRZEJ TADEUSZ ŁATKA
WICEPREZES
2003-05-27
2003-07-30
MAREK MROCZKOWSKI
PREZES
2003-07-30
2004-04-30
MAŁGORZATA JANINA ŻARECKA PIĄTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-30
2002-03-06
EDWARD KAZIMIERZ OLKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-30
2002-03-06
ADAM MATYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-04
2002-03-06
STANISŁAW MAŃKA
PREZES
2002-03-06
2003-03-06
ZBIGNIEW PRZESMYCKI
PREZES
2004-04-30
2005-05-17
JAROSŁAW SITEK
WICEPREZES
2004-10-18
2005-05-17
WOJCIECH OPALKO
WICEPREZES
2002-03-06
2003-03-06
2001-03-30
2005-05-17
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-03-30
2005-05-17
"ELANA" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-03-30
2005-05-17
M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 73, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2001-03-30
2005-05-17
4010C - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2001-03-30
2005-05-17
9000C - USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
2002-08-23
2005-05-17
2470Z - PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
2002-08-23
2005-05-17
17 - WŁÓKIENNICTWO
2002-08-23
2005-05-17
2416Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
2002-08-23
2005-05-17
4010A - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2002-08-23
2005-05-17
4030A - PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2002-08-23
2005-05-17
4030B - DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2002-08-23
2005-05-17
2411Z - PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH
2002-08-23
2005-05-17
4020B - DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie