KRS 0000477887
NIP5272700955
REGON14688560800000
NazwaBORYSZEW COMPONENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBORYSZEW COMPONENTS POLAND
Data rejestracji 23 wrz 2013 (11 lat temu) 23 wrz 2013
Data usunięcia 06 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 73, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 380000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272700955
data rejestracji 01 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
reprezentant
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
Wspólnik
2013-09-23
2015-09-16
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
75001099200000
Wspólnik
2015-09-16
2024-08-06
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 380000,00 ZŁ
61103034700000
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
65,347% AKCJI BORYSZEW SA BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW BORYSZEW AUTOMOTIVE PLASTICS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAMIL DOMINIK DOBIES
PREZES ZARZĄDU
2013-09-23
2014-12-05
SZYMON IWO PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-05
2021-03-09
MIROSŁAW JANUSZ KASTELIK
PREZES ZARZĄDU
2021-03-09
2024-08-06
MACIEJ JACEK MALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-09
2024-08-06
MAREK ANDRZEJ KUDŁACIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-09
2024-08-06
2013-09-23
2014-01-09
SPV BORYSZEW 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-23
2014-02-24
ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie