KRS 0000022526
NIP5252126163
REGON01497706600000
NazwaEUROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROCHEM
Data rejestracji 25 cze 2001 (23 lata temu) 25 cze 2001
Data usunięcia 06 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIEDLISKO, 8, BRANIEWO, 14-500, BRANIEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCHANDRZEJ MARIAN JUSZCZAKIEWICZ
Wspólnik
2001-06-25
2003-03-10
200 ( DWIEŚCIE ) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH - ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW - 100.000 ( STO TYSIĘCY ) ZŁOTYCH
MACIEJ FILIP JUSZCZAKIEWICZ
Wspólnik
2003-03-10
2006-02-13
2.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100.000 ZŁ
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Wspólnik
2006-02-13
2007-04-06
14900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7450000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-04-06
2011-02-10
20600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10300000 ZŁOTYCH
07062934400000
Wspólnik
2011-02-10
2015-10-06
20.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.300.000,00 ZŁOTYCH
14172112100000
DARIUSZ TOWPYHA
Prokurent
2011-02-10
2012-09-19
PROKURA ŁĄCZNA
MARCIN DOBRUCHOWSKI
Prokurent
2012-09-19
2014-02-18
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR KURTO
Prokurent
2014-02-18
2015-10-06
SAMOISTNA
MARTA WOJCIECHOWSKA
Prokurent
2008-06-24
2011-02-10
SAMOISTNA
MACIEJ JUSZCZAKIEWICZ
Prokurent
2001-06-25
2006-01-13
ODDZIELNA
ADAM MARIAN KLAUDE
Prokurent
2007-04-11
2008-06-24
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WAEL SULEIMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-25
2006-01-05
ROBERT FAŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-13
2006-11-13
JACEK PROFUS
CZŁONEK
2006-11-13
2007-01-23
RAFAŁ GĘBICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-23
2008-04-28
AGNIESZKA MONIKA KURYŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-20
2008-04-28
AGNIESZKA MONIKA KURYŁEK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-28
2011-02-10
WOJCIECH TADEUSZ CHRUŚCIEL
PREZES ZARZĄDU
2011-02-10
2012-09-19
MICHAŁ JAKUB BORZDYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-10
2012-09-19
JAROSŁAW KAZIMIERZ SIDOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-09-19
2014-02-18
MARCIN WŁADYSŁAW DOBRUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-18
2015-10-06
2001-06-25
2006-02-06
JAGIELLOŃSKA, 78, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-06
2011-02-10
ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie