KRS 0000016293
NIP5240008742
REGON01014332900000
NazwaBJK CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBJK CAPITAL
Data rejestracji 13 cze 2001 (23 lata temu) 13 cze 2001
Data usunięcia 13 mar 2020 13 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 497550,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 832950,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9951
Dane podatkowe
NIP 5240008742
data rejestracji 01 gru 1995
status Czynny
21114000260000556629001001
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
57249000050000453049983156
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
64114000260000556629001003
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6491Z LEASING FINANSOWYJERZY ZENON KURYŁEK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
BOŻENNA STANISŁAWA KURYŁEK
Beneficjent
PAWEŁ KRZYSZTOF SZLAGA
Prokurent
2003-08-12
2018-08-03
SAMOISTNA
ALINA OLSZAK
Prokurent
2003-08-12
2004-06-01
PROKURA ŁĄCZNA
DANUTA RENATA JEZIORSKA
Prokurent
2004-02-23
2020-03-13
SAMOISTNA
BOŻENA BILIŃSKA
Prokurent
2004-06-01
2015-12-10
SAMOISTNA
BOŻENNA STANISŁAWA KURYŁEK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-20
2020-03-13
JERZY WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2011-09-20
KRZYSZTOF RYBICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2009-09-04
HENRYK KIEMBŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2008-10-17
FRANCISZEK JÓZEF ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2008-10-17
ADAM KAROL KURYŁEK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2020-03-13
AGNIESZKA MONIKA KURYŁEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-17
2020-03-13
BOŻENNA STANISŁAWA KURYŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
JERZY KURYŁEK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-13
2020-03-13
ALINA OLSZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-13
2003-07-28
PAWEŁ KRZYSZTOF SZLAGA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-06-13
2003-07-28
2001-06-13
2020-01-17
FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH "FARUM" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie