KRS 0000096654
NIP1132339799
REGON01748656400000
NazwaCD PROJEKT RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCD PROJEKT RED
Data rejestracji 06 mar 2002 (23 lata temu) 06 mar 2002
Data usunięcia 02 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7050000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHSEBASTIAN ALEKSANDER ZIELIŃSKI
Wspólnik
2002-03-06
2003-12-09
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 PLN
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Wspólnik
2002-03-06
2008-01-17
JEDEN UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.188 ZŁOTYCH
1974-02-08
MARCIN IWIŃSKI
Wspólnik
2002-03-06
2008-01-17
JEDEN UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.188 ZŁOTYCH
PIOTR MARCIN NIELUBOWICZ
Wspólnik
2004-06-21
2008-01-17
JEDEN UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.124 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-01-17
2009-01-15
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-01-15
2011-01-18
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 7.050.000 ZŁOTYCH
14121461900000
Wspólnik
2011-01-18
2011-11-02
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 7.050.000 ZŁOTYCH
49270733300000
MARCIN PIOTR IWIŃSKI
Prokurent
2009-01-15
2011-01-18
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR MARCIN NIELUBOWICZ
Prokurent
2011-01-18
2011-11-02
SAMOISTNA
ARKADIUSZ MAREK TROJANOWSKI
Prokurent
2011-01-18
2011-11-02
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA ANNA WIĘCEK
Prokurent
2007-06-13
2011-01-18
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR ANDRZEJ SAWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-06
2004-06-21
MARCIN PIOTR IWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-09
2009-01-15
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2009-01-15
1974-02-08
ADAM MICHAŁ KICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-22
2011-11-02
PIOTR MARCIN NIELUBOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-22
2009-01-15
ARTUR ANDRZEJ SAWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-05
2009-01-15
MARCIN ARTUR MARZĘCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-20
2010-07-16
ADAM KONRAD BADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-20
2011-11-02
MICHAŁ ANDRZEJ NOWAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-18
2011-11-02
MARCIN PIOTR IWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-18
2011-11-02
2002-03-06
2005-09-06
CD PROJEKT RED STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie