KRS 0000443952
NIP9512362610
REGON14644885900000
NazwaHALODOKTORZE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHALODOKTORZE.PL
Data rejestracji 12 gru 2012 (12 lat temu) 12 gru 2012
Data usunięcia 27 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SYMFONII, 5, WARSZAWA, 02-787, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100254,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@HALODOKTORZE.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWJAKUB PAWLUK
Wspólnik
2012-12-12
2021-10-27
153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.229,00 ZŁ
GRZEGORZ MACIEJ PIEŃKOWSKI
Wspólnik
2012-12-12
2021-10-27
153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.229,00 ZŁ
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Wspólnik
2013-01-18
2021-10-27
320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.760,00 ZŁ
1974-02-08
LESZEK ROBERT GRYZ
Wspólnik
2013-02-28
2021-10-27
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.875,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAKUB PAWLUK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-12
2021-10-27
GRZEGORZ MACIEJ PIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-12
2021-10-27
2012-12-12
2013-02-28
LOKDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie