KRS 0000296020
NIP1132700663
REGON14124901000000
NazwaGRAM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRAM.PL
Data rejestracji 28 gru 2007 (17 lat temu) 28 gru 2007
Data usunięcia 24 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DAWIDOWSKA, 10, ZAMIENIE, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHWspólnik
2007-12-28
2009-01-15
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50.000 ZŁ
Wspólnik
2009-01-15
2009-07-24
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH
14121461900000
Wspólnik
2009-06-16
2019-04-24
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH
01190981600000
Wspólnik
2010-02-03
2010-06-17
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH
14121461900000
DARIUSZ ARKADIUSZ SOKOŁOWSKI
Prokurent
2009-02-27
2009-04-28
SAMOISTNA
DARIUSZ ARKADIUSZ SOKOŁOWSKI
Prokurent
2007-12-28
2009-01-15
SAMOISTNA
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Prokurent
2009-01-15
2009-02-27
1974-02-08
SAMOISTNA
ANNA MARIA JACZEWSKA
Prokurent
2009-06-16
2017-05-05
ŁĄCZNA WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW RAFAŁ ORZESZEK
Prokurent
2009-02-27
2009-06-16
SAMOISTNA
KAZIMIERZ WŁODZIMIERZ LASECKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-16
2011-06-10
ANNA KRYSTYNA BIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-06-16
2011-06-10
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-16
2011-06-10
1974-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-27
2009-06-16
1974-02-08
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2009-01-15
1974-02-08
MARCIN PIOTR IWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2009-01-15
ADAM MICHAŁ KICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2009-01-15
GRZEGORZ MARCIN BIELECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-16
2012-09-11
WIKTOR ZBYSZKO CEGŁA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-17
2013-05-17
PIOTR MARCIN NIELUBOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2009-01-15
ARTUR ANDRZEJ SAWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2009-01-15
DARIUSZ ARKADIUSZ SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-15
2009-02-27
WOJCIECH JAN LISICKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-17
2019-04-24
2007-12-28
2017-05-05
JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie