KRS 0000318458
NIP1132699061
REGON14121461900000
NazwaCDP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCDP INVESTMENT
Data rejestracji 01 gru 2008 (16 lat temu) 01 gru 2008
Data usunięcia 24 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 223600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #1811Z DRUKOWANIE GAZET #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPIOTR MARCIN NIELUBOWICZ
Prokurent
2010-06-14
2011-02-24
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EDYTA WAKUŁA
Prokurent
2009-03-04
2009-12-17
SAMOISTNA
MARTIN JOHN BALAWAJDER
Prokurent
2009-03-04
2009-09-25
SAMOISTNA
ARTUR ANDRZEJ SAWKA
Prokurent
2009-12-17
2010-06-14
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Wspólnik
2008-12-01
2010-06-14
1.053.249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.662.450,00 ZŁ
1974-02-08
MARCIN PIOTR IWIŃSKI
Wspólnik
2008-12-01
2010-06-14
1.053.249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.662.450,00 ZŁ
PIOTR MARCIN NIELUBOWICZ
Wspólnik
2008-12-01
2010-06-14
371.735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.586.750,00 ZŁ
ADAM MICHAŁ KICIŃSKI
Wspólnik
2009-11-26
2010-06-14
130.433 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.521.650,00 ZŁ
Wspólnik
2009-12-17
2011-02-24
4.472.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 223.600.000,00 ZŁOTYCH
49270733300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR ANDRZEJ SAWKA
PREZES ZARZĄDU
2008-12-01
2009-03-04
MARTIN JOHN BALAWAJDER
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-01
2009-03-04
MARCIN PIOTR IWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2011-02-24
ADAM MICHAŁ KICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2009-03-04
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2009-12-17
1974-02-08
PIOTR MARCIN NIELUBOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2009-03-04
EDYTA WAKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-17
2011-02-24
2008-12-01
2011-02-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-01
2011-02-24
CDP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-01
2011-02-24
JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-01
2011-02-24
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2008-12-01
2011-02-24
5813Z - WYDAWANIE GAZET
2008-12-01
2011-02-24
5814Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2008-12-01
2011-02-24
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2008-12-01
2011-02-24
5920Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2008-12-01
2011-02-24
1811Z - DRUKOWANIE GAZET
2008-12-01
2011-02-24
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2008-12-01
2011-02-24
1814Z - INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
2008-12-01
2011-02-24
1820Z - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2008-12-01
2011-02-24
2620Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie