KRS 0000746503
NIP1132981811
REGON38113110300000
NazwaSPOKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPOKKO
Data rejestracji 29 sie 2018 (6 lat temu) 29 sie 2018
Data usunięcia 03 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 54450,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWWspólnik
2018-08-29
2023-10-03
1089 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.450,00 ZŁOTYCH
49270733300000
MACIEJ MICHAŁ WEISS
Wspólnik
2018-08-29
2023-03-13
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ STASZEWSKI
Wspólnik
2018-08-29
2022-05-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR MARCIN NIELUBOWICZ
Prokurent
2018-08-29
2023-10-03
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ MICHAŁ WEISS
Beneficjent
MARTA KAROLINA GUTOWSKA
Beneficjent
ADAM KONRAD BADOWSKI
Beneficjent
MARTA KAROLINA GUTOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ MICHAŁ WEISS
zgłaszający - członek zarządu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MATEUSZ JANCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-20
2023-04-14
MARTA KAROLINA GUTOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-20
2023-10-03
MARCIN PIOTR IWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-29
2022-07-20
MACIEJ MICHAŁ WEISS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-29
2023-10-03
RAFAŁ STASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-29
2022-04-14
ADAM KONRAD BADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-20
2023-10-03
2018-08-29
2023-10-03
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-29
2023-10-03
SPOKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-29
2023-10-03
UL. JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
2018-08-29
2023-10-03
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2018-08-29
2023-10-03
5821Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2018-08-29
2023-10-03
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2018-08-29
2023-10-03
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2018-08-29
2023-10-03
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2018-08-29
2023-10-03
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2018-08-29
2023-10-03
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2018-08-29
2023-10-03
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2018-08-29
2023-10-03
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2018-08-29
2023-10-03
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie