KRS 0000127391
NIP7341871082
REGON49070293000000
NazwaOPTIBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOPTIBOX
Data rejestracji 26 sie 2002 (22 lata temu) 26 sie 2002
Data usunięcia 19 mar 2024 19 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOKSERSKA, 66, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2318000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAŁGORZATA KLUKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-19
2006-09-22
RAFAŁ PAWEŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-03
2006-09-22
ANNA BOJANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-14
2009-01-27
MARIUSZ ORZELSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-14
2009-01-27
MICHAŁ LORENC
Członek Organu Nadzoru
2006-02-03
2006-09-22
MICHAŁ DĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2007-09-25
ANNA DANUTA ROKICIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2007-06-19
PIOTR ANDRZEJ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2007-09-25
BEATA PNIEWSKA PROKOP
Członek Organu Nadzoru
2007-06-19
2007-09-25
JAROSŁAW OŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2007-12-17
Wspólnik
2002-08-26
2024-03-19
4636 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.318.000 ZŁOTYCH
49270733300000
BARTOSZ MAZUREK
Prokurent
2004-06-19
2006-04-12
SAMODZIELNA
SYLWIA SZYSZKOWSKA
Prokurent
2006-04-12
2007-12-17
SAMODZIELNA
MARCIN JAMROZOWICZ
Prokurent
2007-12-17
2024-03-19
SAMODZIELNA
MARCIN DEJA
Likwidator
2004-04-15
2004-06-19
PAWEŁ GAŁĄZKA
Powiernik
2011-05-11
2011-11-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH (2) CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
ZBIGNIEW MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2002-08-26
2002-10-11
BOŻENA GRABSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-26
2002-10-11
MARCIN DEJA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-11
2004-04-15
GRZEGORZ PŁAZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-11
2004-04-15
BARTOSZ MAZUREK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-12
2007-12-17
JUSTYNA KOTOWSKA
PREZES
2004-06-19
2006-04-12
SYLWIA SZYSZKOWSKA WILKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-12-17
2024-03-19
2002-08-26
2004-04-15
OPTIMUS DIRECT MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-15
2004-06-19
OPTIMUS DIRECT MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2004-06-19
2011-05-11
OPTIBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-11
2011-11-15
OPTIBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-08-26
2004-06-19
NAWOJOWSKA, 118, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
2004-06-19
2005-06-17
WYNALAZEK, 4, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2005-06-17
2007-06-19
WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
2007-06-19
2007-09-13
AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie