KRS 0000074356
NIP8360005417
REGON75043318400000
Nazwa"ZATRA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZATRA
Data rejestracji 16 sty 2002 (23 lata temu) 16 sty 2002
Data usunięcia 23 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SOBIESKIEGO, 71, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji120000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3150Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #3110A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHGRAŻYNA ZOFIA MIELCZAREK
Prokurent
2002-01-16
2003-12-12
SAMODZIELNA
BEATA ROSOŁEK
Prokurent
2008-05-09
2013-06-20
SAMOISTNA
GRAŻYNA ZOFIA MIELCZAREK
Prokurent
2004-03-30
2008-05-09
SAMOISTNA
ELŻBIETA BANASZAK ŻYCZKOWSKA
Likwidator
2013-06-20
2021-04-23
CWETI CZYŻYCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-16
2003-12-12
JAROSŁAW PERLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-12
2004-06-08
RAFAŁ SKIBA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-12
2004-06-08
ADAM MIECZYSŁAW NARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2021-04-23
MACIEJ DĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2013-06-20
HENRYKA NARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2006-11-24
PIOTR ANDRZEJ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2008-06-02
PAWEŁ NARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-05
2021-04-23
ROMUALD ADAMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-05
2008-06-02
FILIP ŁUKASZ PLUCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2013-06-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN PAWLUCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-16
2003-12-12
ARKADIUSZ RYSZARD PODSĘDEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-16
2003-12-12
PAWEŁ NARKIEWICZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2003-12-12
2004-06-08
PAWEŁ NARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2007-04-30
PIOTR STEFANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2004-06-08
HENRYK KOBYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-08
2005-08-12
MICHAŁ DĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2007-04-30
MICHAŁ DĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-30
2013-06-20
ROBERT WŁADYSŁAW SULIKOWSKI
WICEPREZES
2007-04-30
2013-06-20
2002-01-16
2004-08-30
ZAKŁADY TRANSFORMATORÓW RADIOWYCH "ZATRA" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-08-30
2013-06-20
"ZATRA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie