KRS 0000066250
NIP8850007441
REGON89021468300000
Nazwa"GRANMARCO" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRANMARCO
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 26 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KŁODZKA, 38, NOWA RUDA, 57-402, NOWA RUDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 44020660,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 44020660,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4402066
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWRYSZARD BOLESŁAW NAJSZNERSKI
NADZORCA SĄDOWY
2005-03-23
2005-03-25
JACEK KRZYŻANOWSKI
Prokurent
2001-12-28
2003-05-07
SAMOISTNA
JACEK KRZYŻANOWSKI
Prokurent
2003-11-14
2004-01-12
SAMODZIELNA
MARCIN IRENEUSZ GÓRNIEWICZ
Prokurent
2004-01-12
2004-06-30
SAMODZIELNA, JEDNOOSOBOWA
ROBERT LORENC
Prokurent
2003-05-07
2008-06-26
SAMODZIELNA
WOJCIECH HENDRYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2002-03-13
PRZEMYSŁAW STRZELEC
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2008-06-26
ARTUR FILIP
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2003-05-07
MARIA SKUBNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2005-02-14
TADEUSZ KRUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2003-05-07
MAREK KARPF
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2008-06-26
ROBERT BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-14
2008-06-26
RYSZARD NAJSZNERSKI
Powiernik
2005-03-25
2008-06-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI 1/10 SUMY KAPITAŁU AKCYJNEGO I ZAPASOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. 2.W WYPADKU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PKT 1 WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. 3.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI 100.000 EURO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW SPÓŁKI ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2003-11-14
ROMAN LIWOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-28
2008-06-26
KRZYSZTOF JULIUSZ ROZENBERG
PREZES ZARZĄDU
2003-11-14
2004-06-30
MARCIN IRENEUSZ GÓRNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2004-10-07
WIESŁAW TADEUSZ SZAREK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-07
2008-06-26
2001-12-28
2008-06-26
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-28
2008-06-26
"GRANMARCO" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-28
2008-06-26
KŁODZKA, 38, NOWA RUDA, 57-402, NOWA RUDA, POLSKA
2001-12-28
2008-06-26
2670Z - PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO
2001-12-28
2008-06-26
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
2001-12-28
2008-06-26
2661A - PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH
2001-12-28
2008-06-26
2666Z - PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH
2001-12-28
2008-06-26
2051Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
2001-12-28
2008-06-26
2030Z - PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
2001-12-28
2008-06-26
3611Z - PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA
2001-12-28
2008-06-26
3614A - PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2001-12-28
2008-06-26
2040Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
2001-12-28
2008-06-26
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie